本文目录一览:
秦州区教育局最新任命名单
年西安市教育局主要领导:局长李红雨 ;党委书记姜建春;党委副书记王小虎;党委委员、纪检监察组组长熊伟;副局长赵春平;副巡视员安广浩;副巡视员田征等。
柏楠。查询相关公开信息可知:柏楠,男,汉族,河南平顶山人,1999年7月参加工作,大学本科学历,助理经济师,现任天水市秦州区主管教育文化的副区长。
李巧维。秦都区,隶属于陕西省咸阳市,位于关中平原腹地,咸阳市区西半部,教育局局长是李巧维。
洛阳教育局副局长有1个。根据查询相关信息,洛阳教育局党组成员、副局长张战杰,局党组成员、纪检组长张东辉,副局长梁晓丽出席大会,会议由局党组成员、总督学魏明奎主持。
青岛即墨区新任命三名局长
1、新任即墨区交通运输局局长胡振伟,曾长期在街道任职,出任过通济街道党工委副书记、办事处主任,通济街道党工委书记等职务。此前,即墨区交通运输局局长一职由杨政担任,他现任青岛汽车产业新城管委会主任。
2、即墨区刘积学调任为交通运输局局长。2014年,刘积学为即墨市发展和改革局局长,2016年,刘积学担任即墨市环秀街道人大工作委员会主任职务,2019年后,刘积学调任为交通运输局局长。
3、抱歉,无法回答即墨李根远去哪里了,但可以提供关于即墨李根相关信息如下:即墨区大信镇天山三路23-6号,青岛维度润滑油有限公司的法定代表人或股东为李根。
4、即墨市公安局历任局长赵治林,男,1964年1月生,中共党员。现任青岛市即墨区人民政府副区长,青岛市公安局即墨分局党委书记、局长、督察长。
5、青岛市即墨区人力资源和社会保障局党组书记、局长:孙健。青岛市即墨区人力资源和社会保障局(以下简称区人力资源社会保障局)是区政府工作部门,为正处级。
6、赵治林,男,1964年1月生,中共党员。现任青岛市即墨区人民政府副区长,青岛市公安局即墨分局党委书记、局长、督察长。2017年2月28日上午,即墨市第十八届人民代表大会第一次会议第三次全体会议举行,赵治林当选为即墨副市长。
大理州2022最新干部任免
年4月22日,大理州人民政府决定:免去陈真永大理白族自治州行政学校校长职务。但依然是大理白族自治州委副书记,州人民政府州长、党组书记。
褚娇艳 免去大理白族自治州人民政府副秘书长(兼)、大理白族自治州信访局局长职务;张云凯 免去大理白族自治州人民政府副秘书长、督查室主任(兼)职务。
大理海开委主任是陈雄敏。据查询可知,陈雄敏1978年11月生,大学学历,中共党员,2002年11月参加工作。历任大理州政府驻深圳办事处副主任科员,2022年当选大理海开委主任。
黑龙江省委组织部最新公示名单
1、马家利,男,汉族,1970年12月生,省委党校研究生学历,法学硕士,中共党员,现任池州市政府副市长、市公安局局长、党委书记,拟任省辖市市委常委。
2、何晶,女,汉族,1973年4月生,黑龙江哈尔滨人,北京大学教育经济与管理专业研究生毕业,管理学博士,副教授。现任黑龙江省文化和旅游厅厅长。
3、安虎贲,男,汉族,1970年6月生,中央党校研究生,中共党员,现任七台河市委副书记、政法委书记,拟任省直机关正厅级领导职务。
4、截止2020年6月6日,孙成坤,现任黑龙江龙煤控股集团、股份公司党委书记、董事长。现任黑龙江龙煤控股集团、股份公司党委书记、董事长。孙成坤还担任黑龙江省第十三届人民代表大会代表。
5、人选经公示期满无异议的,报市委组织部门备案,并由共青团齐齐哈尔市委员会按有关规定办理调动手续。 纪律监督 资格审核贯穿择优调入工作全过程,任何环节发现报名者不符合报名条件均取消其参加后续环节资格或调入资格。
晋能控股集团领导班子名单最新
董事长——焦彦龙焦彦龙,男,汉族,1967年生,山西晋城人。晋能控股集团有限公司创始人、董事长。毕业于华北电力大学,曾任职于国家电力公司。总裁——王永庆王永庆,男,汉族,1967年生,山西长治人。
年6月10日,晋能控股集团主要领导调整,任命李国彪同志为集团党委书记,董事长。郭金刚不在担任晋能控股集团党委书记,董事长职务。李国彪任晋能控股集团有限公司党委书记。晋能控股官网移除了原董事长郭金刚全部消息。
李国彪作为晋能控股集团的董事长,拥有丰富的管理经验和深厚的行业背景。他曾在多个能源企业担任过领导职务,对能源行业的运行规律和发展趋势有深入的理解。
李国彪任晋能控股集团有限公司党委书记。晋能控股官网移除了原董事长郭金刚全部消息。年10月--任晋能控股集团有限公司党委书记、董事长。山西省第十三届人民代表大会代表。2021年10月--任中国共产党山西省第十二届委员会委员。
程永新在晋能控股集团工作期间表现出色,是一位优秀的领导者和技术人才。他致力于推进技术创新和管理创新,为晋能控股集团的发展做出了重要贡献。程永新具有卓越的领导才能和战略眼光。
株洲市人大决定任命名单
年12月株洲市人民政府副市长候选人。 2014年12月29日,株洲市十四届人大常委会召开第16次会议决定任命谭可敏为市人民政府副市长。
新任衡阳市公安局局长是刑警出身。2023年11月21日,湖南衡阳市人大常委会官方公众号发布消息,衡阳市第十六届人民代表大会常务委员会第十四次会议通过决定任免名单,决定任命:赵胜平为衡阳市人民政府副市长、衡阳市公安局局长。
任株洲市委常委、统战部长兼副市长;2007年10月至2011年5月,任株洲市委常委、统战部长;(2007年10月22日,株洲市第十二届人大常委会第三十三次会议决定免去张雄的副市长职务。)2011年5月起任株洲市委常委、宣传部长。
年3月31日,湖南省十届人大常委会第一次会议第八次全体会议决定任命周伯华为湖南省人民政府代理省长。2004年1月,湖南省十届人大二次会议补选周伯华为湖南省人民政府省长。